Certificate Name | Certificate University | Certificate Date |
---|---|---|
الدكتوراه في إدارة الاعمال | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا | 20/10/2005 |
Research Name | Research Date Submitted | Research Link |
---|---|---|
مشاركة المرؤوسين في صنع القرارات الإدارية وأثرها على الأداء الوظيفي ( دراسة حالة : شركة الاتصالات السعودية ) 2012- 2016م | 2018-03-01 12:00:00 AM | |
أسلوب البيع المباشر بالنظم الإلكترونية و أثره على المستهلكين السعوديين بمدن " الرياض ، جدة ، الدمام " | 2017-09-01 12:00:00 AM | |
تأثير القيادة في خلق الابداع وتطوير الاداء ( دراسة حالة الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية ) | 2017-05-01 12:00:00 AM | |
العوامل المؤثرة في فاعلية تطبيقات الحكومة الالكترونية في المملكة العربية السعودية ( دراسة تطبيقية على المديرية العامة للجوازات بمحافظة الطائف ) | 2012-06-01 12:00:00 AM | |
واقع التعليم العالي الأهلي والأجنبي من منظور استراتيجي | 2011-11-01 12:00:00 AM |
Place Name | Experince | From | To |
---|---|---|---|
جامعة الطائف - لكلية الجامعية برنية | رئيس قسم العلوم الادارية والمالية | 01/06/2015 | |
جامعة الطائف - كلية العلوم والأداب - رنية | عضو هيئة تدريس جامعة الطائف | 05/09/2011 | |
مجلس الدراسات الاقتصادية والاجتماعية - أكاديمية السودان للعلوم | عضو هيئة التدريس والبحث العلمي | 01/06/2008 | 01/06/2011 |
أكاديمية السودان للعلوم (وزارة العلوم والتكنولوجيا) / السودان | عميد كلية تنمية المجتمع التكنولوجية النموذجية | 01/06/2006 | 01/06/2008 |
كلية النصر التقنية - السودان | رئيس قسم الدراسات التجارية بالإنابة | 01/06/2003 | 01/06/2005 |
كلية النصر التقنية - السودان | محاضر | 01/06/2000 | 01/06/2003 |
( شركة باعبود التجارية ) - السودان | إداري تنفيذي | 01/06/1992 | 01/06/1999 |
Cource Name | place | Cource Date |
---|---|---|
إدارة المفاوضات | الكلية الجامعية - رنية | 17/11/2019 |
دورة أساسية فى الإعداد التربوي "مركز ترقية أداء أعضاء هيئة التدريس" | جامعة الخرطوم | 25/05/2003 |
Award/invention | Doner Place | Date |
---|---|---|
شكر و تقدير | عمادة التطوير الجامعي / جامعة الطائف | 17/11/2019 |
Committee Name | Committee Type | Join Date |
---|---|---|
وحدة شؤون الطلاب | خارج الجامعة | 17/09/2020 |
رئيس قسم العلوم الادارية والمالية والمشرف على كل لجان القسم | داخل الجامعة | 01/06/2015 |